Mandatsträger:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Vorsitzende/r | ||||||
Heidi Exner | CDU | CDU Vorsitz | Vorsitz | |||
Axel Hohnholz | CDU | CDU Vorsitz | Vorsitz | |||
Mitglieder | ||||||
Landrat Jörg Bensberg | kraft Amtes | kraft Amtes Mitglied | Mitglied | 03.08.2016 | von 03.08.2016 | |
Jörg Weden | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | |||
hinzugewählte Mitglieder | ||||||
Marianne Böckmann | Mitglied | Mitglied | 03.08.2016 | 31.12.2019 | von 03.08.2016 bis 31.12.2019 | |
Paul Bosse | Mitglied | Mitglied | 03.08.2016 | von 03.08.2016 | ||
Christian Martens | Mitglied | Mitglied | 03.08.2016 | von 03.08.2016 | ||
Erika Schumann | Mitglied | Mitglied | 03.08.2016 | von 03.08.2016 | ||
Diedrich Trunte | Mitglied | Mitglied | 03.08.2016 | 31.10.2017 | von 03.08.2016 bis 31.10.2017 | |
Uta Wankelje | Mitglied | Mitglied | 11.03.2020 | von 11.03.2020 | ||
Rainer Zörgiebel | Mitglied | Mitglied | 13.03.2020 | von 13.03.2020 |